泸县历任县委书记名单
泸县历任县委书记名单如下 1 朱华2006年3月至2010年9月。 2 肖刚2016年8月至2019年7月。 3 杜丛飞埋笑2019年7月至2021年枯仿9月。 4 曹没液纤堂俊2021年9月至今。
松溪历任县委书记
松溪历任县委书记有吴荣才、曹聪、朱仁秀。松溪县隶属于福建省南平市位于闽浙交界处武夷山麓东南侧古时沿河两岸多乔松有百里松荫碧长溪之称松溪县因此而得名。松溪县为气候中亚热带湿润季风气候。总面积为1043平方千米。根据第七次人口普查数据截至2020年11月1日零
桐庐历任县长名单
张蕙娜金阿根王忠德等。 张蕙娜曾任桐庐县人民政府县长。职务县委副书记、代县长工作分工领导县政府全面工作负责财政、审计、规划、数字政府建设等方面工作。分管县财政局、县审计局。联系县人大、县政协。金阿根1994年3月—1999年11月曾任桐庐县人民政府县长。王忠
台州市现任市委书记
展开全部 台州现任市委书记是王昌荣同志。曾任浙江云和县委副书记、政法委书记丽水市委副秘书长丽水市委常委、秘书长。温州市委常委、组织部部长、市委党校校长、温州市委副书记、 浙江省委党校常务副校长正厅长级、浙江行政学院副院长等职务。2016年01月任浙江省台
现在温州市委书记叫什么名字
陈德荣男1961年3月生浙江富阳人中共党员武汉钢铁学院冶金系钢铁冶金专业硕士研究生高级工程师1985年参加工作。 历任 杭州钢铁集团 市委副书记、嘉兴市人民政府市长。浙江省十一届省委委员十届全国人大代表 2007年9月任浙江省嘉兴市委书记。 2010年7月任浙江省温州
解放前郎溪县的县长有哪些
要查一下郎溪县县志才能知道不过县志我能找到我身边没有
很想知道郎溪县在解放前有哪几位在任的县长他们分别叫什么以及他们的简历情况谢谢 有没有刘姓县长
桐庐县解放后历届县长
干部任免变动很大网上的消息很多错误和过时的还是自己问问当地认识的人吧。
桐庐县解放后历届县长
浙江省兰溪市经济开发区管委会领导班子名单。
足球